Informazioni su f.a.r.s. architekten GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu f.a.r.s. architekten GmbH
- f.a.r.s. architekten GmbH da Ermensee opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 19.12.2017.
- L'IDI della azienda è CHE-115.174.968.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.11.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ermensee
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.790.692-1
IDI/IVA
CHE-115.174.968
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planung, Leitung und Ausführung von Bauarbeiten; Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Bau und Finanzen; Abschluss und Vermittlung von Lizenzverträgen; Beteiligungen; Erwerb, Vertretung und Veräusserung von gewerblichen Schutzrechten, Know-how und Grundstücken.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: f.a.r.s. architekten GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3940539, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
f.a.r.s. architekten GmbH, in Luzern, CHE-115.174.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, Publ. 5331206).
Statutenänderung:
30.11.2017.
Sitz neu:
Ermensee.
Domizil neu:
Herrenberg 38, 6294 Ermensee. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, Rainer, von Neckertal, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agustoni, Fabrizio, von Morbio Inferiore, in Ermensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5331206, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
f.a.r.s. architekten GmbH, in Luzern, CH-100.4.790.692-1, St. Karlistrasse 13c, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.10.2009.
Zweck:
Planung, Leitung und Ausführung von Bauarbeiten;
Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Bau und Finanzen;
Abschluss und Vermittlung von Lizenzverträgen;
Beteiligungen;
Erwerb, Vertretung und Veräusserung von gewerblichen Schutzrechten, Know-how und Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Agustoni, Fabrizio, von Morbio Inferiore, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Schlumpf, Rainer, von Neckertal, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.