Informazioni su EXECO AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EXECO AG
- EXECO AG è una Società anonima con sede a Zug. EXECO AG appartiene al settore «Intermediazione lavoratori» ed è attualmente attiva.
- EXECO AG è stata costituita nel 08.02.2001.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.01.2021.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZG è il seguente: CHE-101.848.766.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Fiera AG, Oleana art & authentic wear AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.02.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.024.505-4
IDI/IVA
CHE-101.848.766
Ramo economico
Intermediazione lavoratori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Personal- und Unternehmensbereich im In- und Ausland sowie die dazugehörigen Werbeagenturdienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Spielhofer Treuhand AG | Unterägeri | 01.11.2010 | 22.10.2020 | |
Blöchliger Treuhand AG | Risch | 19.11.2009 | 31.10.2010 | |
Bivetti + Partner AG | Hinwil | <2004 | 18.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- EXECO SA
- EXECO Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EXECO AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005068628, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EXECO AG, in Zug, CHE-101.848.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006835).
Statutenänderung:
02.12.2020.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Personal- und Unternehmensbereich im In- und Ausland sowie die dazugehörigen Werbeagenturdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, andernfalls durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mit Erklärung vom 02.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005006835, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EXECO AG, in Zug, CHE-101.848.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, S.0, Publ. 1474577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielhofer Treuhand AG (CH-170.3.010.562-9), in Unterägeri, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1474577, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EXECO AG, in Zug, CHE-101.848.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 19, Publ. 5874410).
Domizil neu:
Fischmarkt 13, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Peter, von Schlosswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungfleisch, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Düsseldorf (DE), Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.