Indirizzo
c/o Terres de Lavaux SA
Chemin de la Culturaz 21
1095 Lutry
Informazioni su Eurêka vins Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eurêka vins Sàrl
- Eurêka vins Sàrl da Lutry opera nel ramo «Commercio di vestiti» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 21.05.1996 e ha 19 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 29.12.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Eurêka vins Sàrl è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.488.489.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.05.1996
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lutry
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.154.487-6
IDI/IVA
CHE-103.488.489
Ramo economico
Commercio di vestiti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'importation, la commercialisation et/ou le conditionnementde vins étrangers et suisses (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eurêka vins Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005924006, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Eurêka vins Sàrl, à Lutry, CHE-103.488.489 (FOSC du 29.09.2023, p. 0/1005849081). La part de Clerc Gaston, qui n'est plus associé, est cédée à Chardonnens Eric, de Prez, à Lutry, nouvel associé sans signature, titulaire d'une part de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: HR02-1005849081, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Eurêka vins Sàrl, à Lutry, CHE-103.488.489 (FOSC du 24.08.2022, p. 0/1005546927).
Nouvelle adresse:
Chemin de la Culturaz 21, c/o Terres de Lavaux SA, 1095 Lutry. La part de Bonjour Charles, qui n'est plus associé, est cédée à Annen Liliane, de Saanen, à Cheseaux-sur-Lausanne, nouvelle associée sans signature, avec une part de CHF 1'000. La part de Corbaz Arnold, qui n'est plus associé, est cédée au gérant Matthey-Doret Luc, nouvel associé, avec une part de CHF 1'000. La part de Grobéty Jean-Jacques, qui n'est plus associé, est cédée à Gardiol Olivier, de Vully-les-Lacs, à Bourg-en-Lavaux, nouvel associé sans signature, avec une part de CHF 1'000. La part de Grün Pierre, qui n'est plus associé, est cédée à Henninger Stéphane, de Bioley-Orjulaz, à Lutry, nouvel associé sans signature, avec une part de CHF 1'000. La part de Staudenmann Albert, qui n'est plus associé, est cédée à Staudenmann Eric, de Guggisberg, à Chexbres, nouvel associé sans signature, avec une part de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: HR02-1005546927, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Eurêka vins Sàrl, à Lutry, CHE-103.488.489 (FOSC du 22.07.2016, p. 0/2969427). Gosteli Jean-Michel, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, Blondel Aloys et Roulet Dominique, qui ne sont plus associés, cèdent chacun leur part sociale de CHF 1'000 respectivement à Freudenthaler Cindy, de Mellingen, à Bourg-en-Lavaux, nouvelle associée sans signature, avec une part de CHF 1'000, Isely Fanny Emma Olga, de Syens, à Savigny, nouvelle associée sans signature, avec une part de CHF 1'000, et Roulet Claire-Lise, de Echichens, à Lutry, nouvelle associée sans signature, avec une part de CHF 1'000.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.