Informazioni su Ernst Zuber AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ernst Zuber AG
- Ernst Zuber AG con sede a Arisdorf è attiva. Ernst Zuber AG è attiva nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza dell’azienda Ernst Zuber AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.07.2016.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.10.2021.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BL è il seguente: CHE-327.033.301.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.07.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arisdorf
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.020.290-4
IDI/IVA
CHE-327.033.301
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt: Handel mit Landesprodukten und Futtermitteln aller Art im In- und Ausland, Betrieb einer eigenen Brennerei, Handel mit gebrannten und anderen Wassern (Spirituosen, Mineralwasser), Ausführung von Transporten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ReviFides AG | Gelterkinden | 11.07.2016 | 27.10.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Zuber AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005322054, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ernst Zuber AG, in Arisdorf, CHE-327.033.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873568). Gemäss Erklärung vom 01.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviFides AG (CHE-106.542.381), in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004873568, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ernst Zuber AG, in Arisdorf, CHE-327.033.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Stefan, von Günsberg und Arisdorf, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Yvonne, von Arisdorf, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2944795, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ernst Zuber AG, in Arisdorf, CHE-327.033.301, Mühlematt 20, 4422 Arisdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.07.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Handel mit Landesprodukten und Futtermitteln aller Art im In- und Ausland, Betrieb einer eigenen Brennerei, Handel mit gebrannten und anderen Wassern (Spirituosen, Mineralwasser), Ausführung von Transporten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der 'Ernst Zuber AG Landesprodukte' (CHE-107.791.478), in Arisdorf, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 650'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zuber, Rosmarie, von Arisdorf, in Arisdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Andreas, von Arisdorf, in Kirchberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Stefan, von Günsberg und Arisdorf, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ReviFides AG (CHE-106.542.381), in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.