Informazioni su Equites Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Equites Sàrl
- Equites Sàrl con sede a Curtilles è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altre servici in educazione». Equites Sàrl è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 31.08.2009.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 02.07.2015. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-115.035.143.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.08.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Curtilles
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.059.597-7
IDI/IVA
CHE-115.035.143
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but de fournir des conseils et de la formation à des individus et à des organisations dans les domaines du leadership et de la communication authentiques à l'aide de l'équicoaching, dans ce but, elle développe des méthodes d'équicoaching, forme des coachs, détient et forme des chevaux et gère des infrastructures équestres.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Equites Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2244347, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Equites Sàrl, à Lavigny, CHE-115.035.143 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 10 juin 2015. Siège transféré à Curtilles.
Nouvelle adresse:
chemin de la Scie 9, 1521 Curtilles.
Numero di pubblicazione: 6756744, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Equites Sàrl, à Lavigny, CH-550-1059597-7, fournir des conseils et de la formation à des individus et à des organisations dans les domaines du leadership et de la communication (FOSC du 30.09.2011, p. 0/6357998). Statuts modifiés le 21 juin 2012. Capital social porté de CHF 20'000 à CHF 120'000. Schütz Valérie, qui est nommée présidente et Schütz Laurent, qui signent désormais individuellement, sont désormais titulaires de 552 parts de CHF 100 chacun. Les associés Held Aleksandra et Held Daniel ne sont plus gérants;
leur signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 6357998, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Equites Sàrl, à Lutry, CH-550-1059597-7, fournir des conseils et de la formation à des individus et à des organisations dans les domaines du leadership et de la communication authentiques à l'aide de l'équicoaching (FOSC du 04.09.2009, p. 18/5231352). Statuts modifiés le 21 septembre 2011. Siège transféré à Lavigny.
Nouvelle adresse:
chemin de Renolly 11, 1175 Lavigny.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.