Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Enzler Holding AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.1957
Cancellazione dal registro delle imprese
04.04.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.907.968-1
IDI/IVA
CHE-101.078.436
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten und Verwalten von Beteiligungen und Liegenschaften der Enzler-Gruppe; ist berechtigt, Immobilien zu erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 03.04.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Enzler - Reinigungen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Enzler Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6626194, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Enzler Holding AG, in Zürich, CH-020.3.907.968-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, S. 0, Publ. 6215710).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Genua Holding AG (neu:
Enzler Holding AG), in Zürich (CH-020.3.030.627-2), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6215710, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Enzler Holding AG, in Zürich, CH-020.3.907.968-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 32, Publ. 5699396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Dr. Eugen, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5699396, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Enzler Holding AG, in Zürich, CH-020.3.907.968-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 23, Publ. 4037442).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Dr. Daniel R., von Bern und Mirchel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.