Informazioni su Emil Arn AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Emil Arn AG
- Emil Arn AG con sede a Lyss è una Società anonima nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega». Emil Arn AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 02.08.1988.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.12.2021.
- L’IDI segnalata è CHE-107.167.446.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.08.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lyss
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.004.668-6
IDI/IVA
CHE-107.167.446
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation und Verkauf von Präzisionsteilen in allen Materialien sowie deren Bearbeitung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FHS Fidufisc SA | Biel/Bienne | 10.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Riesen AG | Biel/Bienne | 07.07.2010 | 09.12.2021 | |
Revistag Treuhand AG | Biel/Bienne | 13.08.2009 | 06.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Decodent AG
- Arn Emil AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emil Arn AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005354118, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emil Arn AG, in Lyss, CHE-107.167.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Riesen AG (CH-073.3.004.347-8), in Ipsach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005083156, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emil Arn AG, in Lyss, CHE-107.167.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748002).
Domizil neu:
Grenzstrasse 6, 3250 Lyss.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Emil, von Lyss, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004748002, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emil Arn AG, in Lyss, CHE-107.167.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S.6, Publ. 5715130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Bernhard, von Lyss, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Busswil BE (Lyss), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arn, Beat, von Lyss, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arn, Emil, von Lyss, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.