Succursale (1)
Informazioni su Elektro Wild + Barmettler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektro Wild + Barmettler AG
- Elektro Wild + Barmettler AG a Oberdorf NW è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». Elektro Wild + Barmettler AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Elektro Wild + Barmettler AG è composta da 6 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.04.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-105.863.457.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Werner Barmettler,
Adrian Gander,
Edith Barmettler-Gabriel,
Mario Barmettler,
Zuzana Schwarz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.09.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberdorf (NW)
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.000.920-0
IDI/IVA
CHE-105.863.457
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Herstellung, der Fabrikation von und im Handel mit Elektro-Bedarfsartikeln sowie in der Planung, der Ausführung und der Vermittlung von elektrischen Installationen aller Art. Die Gesellschaft kann Filialen betreiben, sich an andern Gesellschaften beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fuhrer und Partner Audit AG | Stans | 12.04.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 16.07.2019 | 11.04.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Elektro Wild AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektro Wild + Barmettler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005146253, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Elektro Wild + Barmettler AG, in Oberdorf (NW), CHE-105.863.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanotto, Francesca, von Zollikon, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jürgens, Ole Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), Revisionsstelle;
Gisler, Simon Johannes, von Spiringen, in Oberdorf (NW), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barmettler, Werner, von Buochs, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuhrer und Partner Audit AG (CHE-106.222.373), in Stans, Revisionsstelle;
Barmettler-Gabriel, Edith, von Buochs, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Mario, von Buochs, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Adrian, von Beckenried, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Buochs (CHE-175.667.192) [bisher: Buochs].
Numero di pubblicazione: HR02-1004676737, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Elektro Wild + Barmettler AG, in Oberdorf (NW), CHE-105.863.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer und Partner Audit AG (CHE-106.222.373), in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004641653, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Elektro Wild + Barmettler AG, in Oberdorf (NW), CHE-105.863.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandes, Kai Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Bruno, von Rüti (ZH), in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.