Indirizzo
c/o Gioni Venzin
Kirchweg 9
8580 Sommeri
Informazioni su Elektra-Genossenschaft Sommeri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Elektra-Genossenschaft Sommeri
- Elektra-Genossenschaft Sommeri opera nel settore «Produzione e fornitura di energia elettrica» ed è attualmente attiva. La sede è a Sommeri.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 08.07.1911.
- Il 03.06.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone TG con l’IDI CHE-102.070.696.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Heinz Müller,
Armin von Holzen,
Thomas Kirchner,
Gioni Venzin
i più recenti aventi diritto di firma
Heinz Müller,
Armin von Holzen,
Martina Maria Koch,
Thomas Kirchner,
Gioni Venzin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.07.1911
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Sommeri
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.5.003.204-2
IDI/IVA
CHE-102.070.696
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Genossenschaft ist der Bezug von elektrischer Energie und deren geeignete Verteilung an die Bezüger im ganzen Gemeindegebiet von Sommeri (Absatzgebiet) sowie die Erstellung und der Unterhalt, der zu diesem Zweck notwendigen technischen Anlagen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elektra-Genossenschaft Sommeri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006046714, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektra-Genossenschaft Sommeri, in Sommeri, CHE-102.070.696, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097211).
Statutenänderung:
21.03.2024.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist der Bezug von elektrischer Energie und deren geeignete Verteilung an die Bezüger im ganzen Gemeindegebiet von Sommeri (Absatzgebiet) sowie die Erstellung und der Unterhalt, der zu diesem Zweck notwendigen technischen Anlagen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief oder durch Publikation im offiziellen Publikationsorgan der Gemeinde. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfändler, Marianne , von Ebnat-Kappel, in Sommeri, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler jun., Erich, von Sommeri, in Sommeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venzin, Gioni, von Medel (Lucmagn), in Sommeri, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Heinz, von Schüpfheim, in Sommeri, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Holzen, Armin, von Ennetbürgen, in Sommeri, Aktuar (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Martina, von Sommeri, in Sommeri, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005097211, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektra-Genossenschaft Sommeri, in Sommeri, CHE-102.070.696, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Thomas, von Heiligenschwendi, in Sommeri, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Heinz, von Schüpfheim, in Sommeri, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004523972, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektra-Genossenschaft Sommeri, in Sommeri, CHE-102.070.696, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Kühne, Hans, von Herdern, in Sommeri, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfändler, Marianne , von Ebnat-Kappel, in Sommeri, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.