Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su ELCO PAPIER AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1946
Cancellazione dal registro delle imprese
29.12.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Allschwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.910.142-3
IDI/IVA
CHE-105.958.129
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation und Vertrieb von Papier- und Papeteriewaren und verwandten Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit ihnen vereinigen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 30.06.1999 | 28.12.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ELCO PAPER Co Ltd
- PAPIERS ELCO SA
- Elco Papier AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ELCO PAPIER AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3703170, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ELCO PAPIER AG, in Allschwil, CH-280.3.910.142-3, Fabrikation und Vertrieb von Papier- und Papeteriewaren und verwandten Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2006, S. 4, Publ. 3536912). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die 'Seetal Schaller AG', neu firmierend 'Seetal Elco AG', in Brugg (CH-400.3.912.162-6), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3536912, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ELCO PAPIER AG, in Allschwil, CH-280.3.910.142-3, Fabrikation und Vertrieb von Papier- und Papeteriewaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2006, S. 4, Publ. 3513028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Jacques, von Cham und Lausanne, in Epalinges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crettex, Stéphane, von Orsières, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romy, Claude, von Sorvilier, in Romanel-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Hans Jörg, von Brittnau, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung];
Wipf, Christian, von Zürich und Stäfa, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Hans, von Reitnau, in Seon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3513028, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ELCO PAPIER AG, in Allschwil, CH-280.3.910.142-3, Fabrikation und Vertrieb von Papier- und Papeteriewaren und verwandten Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2006, S. 6, Publ. 3233082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Marc, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bargetzi, Thomas, von Riedholz, in Oberägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ab Egg, René, von Arth, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Hans Jörg, von Brittnau, in Brittnau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoellin, John, von Seuzach, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.