Indirizzo
c/o Thomas Fousek
Gyrisbergstrasse 19c
3400 Burgdorf
Informazioni su Eigentumsförderungsgenossenschaft TANNER
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Eigentumsförderungsgenossenschaft TANNER
- Eigentumsförderungsgenossenschaft TANNER ha sede a Burgdorf ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- Eigentumsförderungsgenossenschaft TANNER è stata costituita nel 17.05.2002.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 14.01.2011.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-109.587.865.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.05.2002
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.5.015.789-8
IDI/IVA
CHE-109.587.865
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt für ihre heutigen und zukünftigen Mitglieder Wohneigentum zu günstigen Konditionen anzubieten. Es wird angestrebt, durch einen gemeinsamen Marktauftritt optimale Planungs- und Einkaufspreise zu erzielen. Den Mitgliedern der Genossenschaft ist vorab die Gelegenheit zu geben, Grundeigentum, Wohnungen oder Gewerberäumlichkeiten zu den unter Berücksichtigung aller Kosten und Aufwendungen entstehenden, optimierten Gestehungspreisen zu erwerben und diese an die Genossenschafter weiter zu geben. Die Genossenschaft kann zu diesem Zweck Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern sowie Ein-, Mehrfamilien- und Geschäftshäuser bauen, erwerben, verwalten oder vermieten. Auch der Verkauf von Grundstücken oder Teilen davon ist ihr erlaubt.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eigentumsförderungsgenossenschaft TANNER
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5986322, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Eigentumsförderungsgenossenschaft TANNER, in Burgdorf, CH-053.5.015.789-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 3, Publ. 5737822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Werner, von Rohrbachgraben, in Celerina/Schlarigna, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Jürg, von Köniz, in Münsingen, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 5737822, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Eigentumsförderungsgenossenschaft TANNER, in Burgdorf, CH-053.5.015.789-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2006, S. 3, Publ. 3432402).
Statutenänderung:
28.05.2009.
Domizil neu:
c/o Thomas Fousek, Gyrisbergstrasse 19c, 3400 Burgdorf.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch gewöhnlichen oder -falls erforderlich- durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.05.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Urs, von Langnau im Emmental, in Biberist, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:in Limpach].
Numero di pubblicazione: 3432402, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Eigentumsförderungsgenossenschaft TANNER, bisher in Utzenstorf, CH-053.5.015.789-8, Die Genossenschaft bezweckt für ihre heutigen und zukünftigen Mitglieder Wohneigentum zu günstigen Konditionen anzubieten, Genossenschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2002, S. 3, Publ. 481664).
Statutenänderung:
16.06.2006.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
c/o Thomas Fousek, Uferweg 26, 3400 Burgdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lah, Boris, slowenischer Staatsangehöriger, in Messen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Werner, von Rohrbachgraben, in Celerina/Schlarigna, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Urs, von Langnau im Emmental, in Limpach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Jürg, von Köniz, in Münsingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fousek, Thomas, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.