Informazioni su EFP AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EFP AG
- EFP AG è una Società anonima con sede a Regensdorf. EFP AG appartiene al settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva.
- EFP AG ha 8 persone nella dirigenza.
- Il 10.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-105.914.818.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Roman Salzgeber,
Lydia Ziltener,
Luca Salerno,
Thomas Gubser,
Stefan Glauser
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Regensdorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.908.009-8
IDI/IVA
CHE-105.914.818
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | 10.07.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ryser Revision AG | Zürich | 13.02.2007 | 09.07.2024 | |
Grant Thornton AG | Zürich | <2004 | 12.02.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eggenschwiler, Frick + Partner AG
- Eppler & Partner AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EFP AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006080272, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EFP AG, in Regensdorf, CHE-105.914.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AWPG Allgemeine Wirtschaftsprüfungs-Aktiengesellschaft (CHE-103.724.827), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle;
Salzgeber, Roman, von Luzein, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005845286, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EFP AG, in Regensdorf, CHE-105.914.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005790677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiza, Sophia, griechische Staatsangehörige, in Obersiggenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005790677, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EFP AG, in Regensdorf, CHE-105.914.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717446).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziltener, Lydia, von Schübelbach, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salerno, Luca, italienische Staatsangehörige, in Aristau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.