Indirizzo
Chemin de l'Esparcette 4
1023 Crissier
Informazioni su e-teach Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu e-teach Sàrl
- e-teach Sàrl da Crissier opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda e-teach Sàrl è composta da 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 30.07.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-105.177.008.
- 16 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: ACCORINVEST SWITZERLAND SA, Aerovent Crissier SA, Aqua Peinture Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.08.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Crissier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.151.506-8
IDI/IVA
CHE-105.177.008
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conseil, conception et mise en place de formations ainsi que toutes activités liées à l'ingénierie, l'informatique et l'organisation.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- e-teach S. à r.l.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: e-teach Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006097322, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
e-teach S. à r.l., à Crissier, CHE-105.177.008 (FOSC du 25.01.2021, p. 0/1005082626). Ringger Sven, qui n'est plus gérant et dont la signature est radiée, et Theler Julien, qui ne sont plus associés, cèdent respectivement leurs 90 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 18 parts de CHF 500 et 10 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 2 parts de CHF 500 Digitalis Group SA (CHE-302.306.925), à Genève, nouvelle associée titulaire de 100 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 20 parts de CHF 500.
Nouveau gérant avec signature individuelle:
Teyssier Yann, de France, à Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1005082626, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
e-teach S. à r.l., à Crissier, CHE-105.177.008 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 29.12.2020.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 20'000 est désormais composé de 100 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 20 parts de CHF 500, dont Ringger Sven est titulaire. Ringger Sven, maintenant à Epalinges, cède 10 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 2 parts de CHF 500, à Theler Julien, de Sierre, à Milvignes, nouvel associé avec 10 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 2 parts de CHF 500, sans signature. Ringger Sven reste titulaire de 90 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 18 parts de CHF 500.
Numero di pubblicazione: 5159710, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
e-teach S. à r.l., à Crissier, CH-550-0151506-8, conseil, conception et mise en place de formations ainsi que toutes activités liées à l'ingénierie, l'informatique et l'organisation (FOSC du 31.12.2002, p. 24/794988). Statuts modifiés le 30 juin 2009. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 20 parts de CHF 1'000, dont Ringger Sven est titulaire (précédemment 1 part de CHF 20'000).
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du gérant du 30 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.