Indirizzo
c/o Chambre de Commerce et d'Industrie France Suisse
Route de Jussy 35
1226 Thônex
Informazioni su Duolab International Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Duolab International Sàrl
- Duolab International Sàrl da Thônex opera nel ramo «Commercio di beni di consumo» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Duolab International Sàrl fondata il 09.02.2018 è composta da 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 27.11.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Duolab International Sàrl è iscritta nel cantone GE con l’IDI CHE-319.441.750.
- Allo stesso indirizzo come Duolab International Sàrl sono iscritte 51 altre aziende attive. Queste includono: ADAPT PROJECT Sàrl, Adsearch Switzerland SA, AEROW Swiss Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.02.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thônex
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.474.018-2
IDI/IVA
CHE-319.441.750
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conception, fabrication, commercialisation et distribution, dans le monde entier, de produits cosmétiques, de maquillage et parfumerie, de machines pour la fabrication de cosmétiques, et autres, y compris sous l'appellation "Duolab"; assistance logistique pour la distribution de ces produits ainsi que tous services, y compris financiers, liés au secteur des cosmétiques et de la parfumerie (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LimeLife International Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Duolab International Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005894972, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Duolab International Sàrl, à Thônex, CHE-319.441.750 (FOSC du 09.05.2023, p. 0/1005742271). L'Occitane International SA (B80359) n'est plus associée;
ses 3'000 parts de CHF 100 ont été cédées à DLI Beauty Holding SA (CHE-431.317.995), à Genève, nouvelle associée pour 3'000 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR02-1005742271, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Duolab International Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-319.441.750 (FOSC du 21.09.2021, p. 0/1005296004).
Nouveau siège:
Thônex, Route de Jussy 35, c/o Chambre de Commerce et d'Industrie France Suisse, 1226 Thônex.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 26.04.2023. Les pouvoirs de Jasiak Marcin Jerzy et Levilion Thomas, qui ne sont plus gérants, sont radiés. La procuration de Beaudout Pierre est radiée. Harfouche Alain est maintenant domicilié à Genève.
Nouvelle gérante:
Renlund Stéphanie Sandrine Marie, de et à Genève avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005296004, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Duolab International Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-319.441.750 (FOSC du 07.12.2020, p. 0/1005041447). Harfouche Alain est maintenant domicilié à Prévessin-Moëns, FRA.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.