Informazioni su Dumatik GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dumatik GmbH
- Dumatik GmbH ha sede a Küssnacht am Rigi ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Commercio con macchine».
- L’azienda è stata costituita nel 15.05.2008 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.07.2015, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Dumatik GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.05.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Küssnacht (SZ)
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.013.469-0
IDI/IVA
CHE-114.303.772
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit technischen Produkten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren; kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dumatik GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2259705, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Dumatik GmbH, in Küssnacht SZ, CHE-114.303.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2008, S. 13, Publ. 4484790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Karl, von Dallenwil, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander-Durrer, Cornelia, von Beckenried und Dallenwil, in Küssnacht SZ, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Durrer, Andreas, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4484790, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Dumatik GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.013.469-0, Lindenweg 6, 6403 Küssnacht SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2008.
Zweck:
Handel mit technischen Produkten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren;
kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Dumatik, Karl Durrer (CH-130.0.004.379-7), in Küssnacht SZ, gemäss Vertrag vom 14.5.2008 und Bilanz per 1.1.2008 mit Aktiven von CHF 147'641.-- und Fremdkapital von CHF 601.--, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 127'040.-- als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.5.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Durrer, Karl, von Dallenwil, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Gander-Durrer, Cornelia, von Beckenried und Dallenwil, in Küssnacht SZ, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.