Indirizzo
Ballonstrasse 24, Gaswerk Nord
8952 Schlieren
Informazioni su Dörig & Brandl AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dörig & Brandl AG
- Dörig & Brandl AG ha sede a Schlieren, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 28.06.2021.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Dörig & Brandl AG.
- Tutte le informazioni su i 2 marchi registrati dell'azienda Dörig & Brandl AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Andreas Ernst Altorfer,
Urban Pius Matthäus Husi,
Johann von Arx
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Ernst Altorfer,
Urban Pius Matthäus Husi,
Johann von Arx
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.07.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schlieren
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.906.929-6
IDI/IVA
CHE-105.906.167
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Comestiblesprodukten engros und detail. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sutter Kontroll AG | Zürich | 21.04.1994 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
06.11.1996 | attivo | 06453/1995 | |
06.11.1996 | cancellata | 06454/1995 |
Ultimi comunicati FUSC: Dörig & Brandl AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005229689, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 22525 vom 25.05.2021 Dörig & Brandl AG, in Schlieren, CHE-105.906.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandl, Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005195266, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dörig & Brandl AG, in Schlieren, CHE-105.906.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233525).
Statutenänderung:
14.05.2021.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altorfer, Andreas Ernst, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brandl, Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Husi, Urban Pius Matthäus, von Binningen und Opfikon, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4233525, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dörig & Brandl AG, in Schlieren, CHE-105.906.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, Publ. 1210191).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Husi, Urban Pius Matthäus, von Binningen und Opfikon, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Binningen, in Langnau am Albis].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.