Informazioni su Dörfli Maur GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dörfli Maur GmbH
- Dörfli Maur GmbH con sede a Maur è una Società a garanzia limitata nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». Dörfli Maur GmbH è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 16.12.2008 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.04.2015, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-114.638.416.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: HELACS, Ivan Gil-Ortega Vaquerizo, Restaurant Dörfli, G. Kayalibal.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Maur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.039.161-5
IDI/IVA
CHE-114.638.416
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Einrichtung und den Erwerb sowie den Verkauf von Restaurants. Sie kann andere gleichartige Unternehmungen erwerben und/oder sich an solchen beteiligen und alle Tätigkeiten ausüben, welche im Bereiche des Geschäftszweckes liegen. Ferner kann die Gesellschaft den Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen des In- und Auslandes, Durchführung von Transitgeschäften, Vermittlung von Im- und Exporten und aller damit im Zusammenhang stehenden Handels- und Finanzgeschäften.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dörfli Maur GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2097557, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dörfli Maur GmbH, in Maur, CHE-114.638.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 23, Publ. 5896708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kayalibal, Dogan, von Obersiggenthal, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Maur und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kayalibal, Güney, von Maur, in Bergdietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5896708, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dörfli Maur GmbH, in Maur, CH-020.4.039.161-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 39, Publ. 4793446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kayalibal, Güney, türkischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kayalibal, Dogan, von Obersiggenthal, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4793446, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dörfli Maur GmbH, in Maur, CH-020.4.039.161-5, Rellikonstrasse 9, 8124 Maur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Einrichtung und den Erwerb sowie den Verkauf von Restaurants. Sie kann andere gleichartige Unternehmungen erwerben und/oder sich an solchen beteiligen und alle Tätigkeiten ausüben, welche im Bereiche des Geschäftszweckes liegen. Ferner kann die Gesellschaft den Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen des In- und Auslandes, Durchführung von Transitgeschäften, Vermittlung von Im- und Exporten und aller damit im Zusammenhang stehenden Handels- und Finanzgeschäften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kayalibal, Güney, türkischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.