Informazioni su Dörfji Gastro GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dörfji Gastro GmbH
- Dörfji Gastro GmbH ha sede a Davos Dorf ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 05.07.2005.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.09.2019.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Dörfji Gastro GmbH.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Pet's Shop, Margadant, topclean davos GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.2005
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Davos
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.001.714-1
IDI/IVA
CHE-112.434.185
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Führung gastgewerblicher Betriebe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dörfji Gastro GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004716814, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dörfji Gastro GmbH, in Davos, CHE-112.434.185, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S.9, Publ. 4841682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomasius, Max Kurt, von Aesch BL, in Davos Dorf (Davos), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Thomasius-Gitterle, Adriana Maria, von Aesch BL, Davos Dorf (Davos), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nunes Ferreira, Norberto Felipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 4841682, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dörfji Gastro GmbH, in Davos, CH-350.4.001.714-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2005, S. 9, Publ. 2925800). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 11.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomasius, Max Kurt, von Aesch BL, in Davos Dorf (Davos), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 2925800, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dörfji Gastro GmbH, in Davos, CH-350.4.001.714-1, Bahnhofstrasse 1, 7260 Davos Dorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2005.
Zweck:
Die Führung gastgewerblicher Betriebe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Thomasius, Max Kurt, von Aesch BL, in Davos Dorf (Davos), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000;
Thomasius-Gitterle, Adriana Maria, von Aesch BL, Davos Dorf (Davos), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.