Informazioni su Dietziker Architekten GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dietziker Architekten GmbH
- Dietziker Architekten GmbH con sede a Biel/Bienne è una Società a garanzia limitata nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Dietziker Architekten GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Dietziker Architekten GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 10.07.1997.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.04.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Dietziker Architekten GmbH è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-108.646.258.
- Oltre all’azienda Dietziker Architekten GmbH sono iscritte 5 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: luedi architekten gmbh, STUDIOV9 Sàrl, SwissWingTsun, Acrobatic & Helicopter School GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.07.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.4.006.518-9
IDI/IVA
CHE-108.646.258
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dietziker Architekten GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004869960, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dietziker Architekten GmbH, in Biel/Bienne, CHE-108.646.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, S.0, Publ. 2368439).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietziker, Patrick, von Eschenbach (SG), in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Eschenbach (LU)].
Numero di pubblicazione: 2368439, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dietziker Architekten GmbH, in Biel/Bienne, CHE-108.646.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 5, Publ. 5662836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietziker, Hans, von Goldingen, in Ipsach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietziker-Chappuis, Madeleine, von Goldingen, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietziker, Patrick, von Eschenbach LU, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Goldingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grams Dietziker, Anita Carmen Iris, von Lutzenberg, in Biel/Bienne, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 5662836, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dietziker Architekten GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.006.518-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 4, Publ. 4077600).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietziker, Patrick, von Goldingen, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Dietziker-Chappuis, Madeleine, von Goldingen, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Ipsach und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.