Informazioni su Dietisberg Werken AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dietisberg Werken AG
- Dietisberg Werken AG ha sede a Diegten, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili».
- La dirigenza dell’azienda Dietisberg Werken AG è composta da 9 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.06.2007.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 27.06.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BL con l’IDI CHE-113.705.949.
- Dietisberg Landwirtschaft GmbH, Dietisberg Verwaltungs - AG, Dietisberg Wohnen AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Hannes Baader,
Johann Jakob Sebastian Handschin,
Beat Lüthy,
Philippe Matter,
Max Andreas Mundwiler-Blapp
i più recenti aventi diritto di firma
Hannes Baader,
Michel Bürgin,
Johann Jakob Sebastian Handschin,
Beat Lüthy,
Stefan Sutter
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Diegten
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.010.834-9
IDI/IVA
CHE-113.705.949
CHE-116.336.133 IVA
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt im Sinne einer gemeinnützigen Institution die Führung eines Werkheimes für Personen, die sich wegen geistiger, psychischer oder körperlicher Behinderung im freien Erwerbsleben nicht behaupten können. Die Gesellschaft kann auch alle anderen mit der Erfüllung dieses Zweckes in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Aufgaben betreiben und ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Sie kann sich im Rahmen die dem Zweck gemäss Abs. 1 dienen, an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Filialen errichten und betreiben. Sie kann Liegenschaften, die dem Zweck gemäss Abs. 1 dienen, erwerben, daran partizipieren, solche halten, veräussern oder belasten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG | Liestal | 03.04.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | 10.09.2008 | 02.04.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Dietisberg Wohn- und Werkheim AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dietisberg Werken AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005779170, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dietisberg Werken AG, in Diegten, CHE-113.705.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt-Sommer, Marianne, von Schafisheim, in Zunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005771800, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dietisberg Werken AG, in Diegten, CHE-113.705.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581558).
Statutenänderung:
07.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Sinne einer gemeinnützigen Institution die Führung eines Werkheimes für Personen, die sich wegen geistiger, psychischer oder körperlicher Behinderung im freien Erwerbsleben nicht behaupten können. Die Gesellschaft kann auch alle anderen mit der Erfüllung dieses Zweckes in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Aufgaben betreiben und ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Sie kann sich im Rahmen die dem Zweck gemäss Abs. 1 dienen, an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Filialen errichten und betreiben. Sie kann Liegenschaften, die dem Zweck gemäss Abs. 1 dienen, erwerben, daran partizipieren, solche halten, veräussern oder belasten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per E-Mail oder Brief, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation.
Numero di pubblicazione: HR02-1005581558, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dietisberg Werken AG, in Diegten, CHE-113.705.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005112189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Roman, von Hölstein, in Läufelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.