Succursale (1)
Informazioni su DIC SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DIC SA
- DIC SA con sede a Aigle è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». DIC SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 26.03.1991 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 29.11.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-105.986.545.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.03.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aigle
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.069.395-8
IDI/IVA
CHE-105.986.545
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'un bureau d'ingénieur-conseil chargé d'établir et de suivre des projets dans le domaine de la construction.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GB FIBEXA SA, en liquidation | Aigle | 25.05.2009 | 25.06.2019 | |
Fiduciaire Guy Borloz S.A. | Aigle | 24.08.2007 | 24.05.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- DIC S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DIC SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005615479, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
DIC SA, à Aigle, CHE-105.986.545 (FOSC du 30.09.2021, p. 0/1005302306). Salamé Stucki Farida et Stucki Rudolf Dieter ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Kannuna Saad est désormais à Montreux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005302306, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
DIC S.A., à Aigle, CHE-105.986.545 (FOSC du 20.05.2021, p. 0/1005187775). Par décision de l'assemblée générale du 22.09.2021 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 22.09.2021.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
DIC SA.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel. Noël Alexandre est nommé président. Stucki Rudolf Dieter n'est plus président. Salamé Stucki Farida n'est plus secrétaire. Kannuna Saad, de Niederwil (AG), à Vevey, est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.