Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Desco Marketing AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.03.2004
Cancellazione dal registro delle imprese
01.07.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.027.593-9
IDI/IVA
CHE-110.587.642
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Agenturgeschäftes im Desco von Schulthess-Konzern. Insbesondere besorgt die Gesellschaft den Einkauf von Luxuskonsumgütern aller Art wie Uhren, Schmuckwaren, sonstigen Accessoires und Ersatzteilen bei den Lieferanten, regelt den Transport der Güter an die Vertriebsgesellschaften und übernimmt Finanzierungsaufgaben in den Bereichen Marketing und Verkauf. Sie legt in Absprache mit den lokalen Geschäftsleitungen die Vertriebs- und Marketingstrategie fest und koordiniert die finanziellen und informationstechnologischen Belange der Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke und Patente erwerben, veräussern und verwalten, Lizenzen vergeben und gleiche oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 02.07.2008 | 30.06.2009 | |
KPMG AG | Zürich | 26.03.2004 | 01.07.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Desco Marketing Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Desco Marketing AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5103782, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Desco Marketing AG, in Zürich, CH-020.3.027.593-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 29, Publ. 4871364). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die DKSH Schweiz AG, in Zürich (CH-020.3.924.102-7), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Dr. Marcel, von Münchwilen TG, in Hong Kong (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4871364, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Desco Marketing AG, in Zürich, CH-020.3.027.593-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S. 32, Publ. 4553258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Dieter, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Markus, von Spiringen, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4553258, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Desco Marketing AG, in Zürich, CH-020.3.027.593-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 21, Publ. 4340034).
Domizil neu:
Wiesenstrasse 8, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Paul, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camozzi, Marco, von Bruzella und Neuhausen am Rheinfall, in Dachsen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Merk, Philippe, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dr. Peter Christoph, von Zürich, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Alfred M., von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarp, Peter Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Martin, von Zürich und Lufingen, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barrabas, Serge, von Villiers, in Villiers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reginelli, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüest, Stefan, von Brittnau, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hort, Diego, von Wölflinswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Dr. Marcel, von Münchwilen TG, in Hong Kong (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Dieter, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögele, Petra, von Full-Reuenthal, in Birmenstorf AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Karin B., von Schüpfheim, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.