Indirizzo
Guntenbachstrasse 7
8603 Schwerzenbach
Informazioni su Denos GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Denos GmbH
- Denos GmbH con sede a Schwerzenbach è attiva. Denos GmbH è attiva nel ramo «Fabbricazione di altri prodotti».
- L’azienda è stata costituita nel 04.04.2019.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 28.03.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Denos GmbH è iscritta con l’IDI CHE-177.435.238.
- Allo stesso indirizzo come Denos GmbH sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Aletech GmbH, SIGNALTEC AG, SSR GMBH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.04.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Schwerzenbach
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.067.366-5
IDI/IVA
CHE-177.435.238
Ramo economico
Fabbricazione di altri prodotti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Handel und Verkauf sowie Herstellung von Rohstoffen aller Art und Erbringung von Dienstleistungen im vorgenannten Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denos GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005996502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Denos GmbH, in Schwerzenbach, CHE-177.435.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005353941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Eric David, von Oberägeri, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Borsky, Nils Jan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shumaker, Leonard Sebastian, von Schönenwerd, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005353941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Denos GmbH, in Schwerzenbach, CHE-177.435.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miskulin, Denis, von Opfikon, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Eric David, von Oberägeri, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Borsky, Nils Jan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005011357, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Denos GmbH, in Opfikon, CHE-177.435.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606007).
Statutenänderung:
02.07.2020. 26.10.2020.
Sitz neu:
Schwerzenbach.
Domizil neu:
Guntenbachstrasse 7, 8603 Schwerzenbach.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.