Informazioni su Decoralwerke AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Decoralwerke AG
- Decoralwerke AG opera nel settore «Fabbricazione di colori e prodotti simile» ed è attualmente attiva. La sede è a Leuggelbach.
- La dirigenza dell’azienda Decoralwerke AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.05.1933.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 04.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-101.599.712.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.05.1933
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Süd
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.3.000.423-7
IDI/IVA
CHE-101.599.712
Ramo economico
Fabbricazione di colori e prodotti simile
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Verkauf von chemisch-technischen Produkten, insbesondere von Farben und Lacken; die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG | Glarus Nord | 28.06.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | <2004 | 27.06.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Decoralwerke AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075585, Ufficio del registro di commercio Glarona
Decoralwerke AG, in Glarus Süd, CHE-101.599.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005230064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Dr. Alfred, von Glarus Süd, in Hätzingen (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, lic.oec.publ. Hanspeter, von Glarus Süd, in Leuggelbach (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyger, Dr. Friedrich Bernhard, von Saanen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Balz, von Glarus Süd, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus Nord, in Meiringen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schindler, Samuel, von Glarus Süd, in Leuggelbach (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus Nord, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gyger, Friedrich Alexander, von Bern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005230064, Ufficio del registro di commercio Glarona
Decoralwerke AG, in Glarus Süd, CHE-101.599.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, S.0, Publ. 1180271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-101.686.179), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1180271, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Decoralwerke AG, in Glarus Süd, CH-160.3.000.423-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6078158).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413)[CH-160.3.002.860-5], in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher: VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.