Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Dany Waldner AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.11.2005
Cancellazione dal registro delle imprese
25.09.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.029.203-1
IDI/IVA
CHE-112.622.812
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Entwicklung von Projekten in den Bereichen Infrastruktur, Architektur sowie im Bauwesen und Immobiliensektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 10.11.2005 | 24.09.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dany Waldner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004985815, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dany Waldner AG, in Zürich, CHE-112.622.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945237).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Genossenschaft dw partner (neu:
genossenschaft waldner partner), in Zürich (CHE- 224.020.520), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004945237, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dany Waldner AG, in Zürich, CHE-112.622.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldner, Daniel, von Zürich und Oberdorf BL, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidlitz, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abbate, Enza, von Killwangen, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jentsch, Denise, von Ernen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004687580, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dany Waldner AG, in Zürich, CHE-112.622.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, S.0, Publ. 2815413).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jentsch, Denise, von Ernen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.