Informazioni su Daniel Waser SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Daniel Waser SA
- Daniel Waser SA con sede a Gletterens è attiva. Daniel Waser SA è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda Daniel Waser SA fondata il 06.05.1975 è composta da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 22.05.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.032.295.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.05.1975
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gletterens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.230.089-5
IDI/IVA
CHE-107.032.295
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploiter un bureau d'architecture et d'urbanisme et effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gilbert Guinnard SA
- Guinnard Gilbert SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Waser SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005750598, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Daniel Waser SA, à Gletterens, CHE-107.032.295 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Autre adresse radiée:
Case postale 31, 1544 Gletterens.
Numero di pubblicazione: 7118086, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Gilbert Guinnard SA, à Gletterens, CH-217-0230089-5, l'exploitation d'un garage et d'une station-service, etc. (FOSC du 11.11.2011, p. 0/6412044).
Nouvelle adresse:
Route du Lac 23, 1544 Gletterens.
Nouvelle raison sociale:
Daniel Waser SA.
Nouveau but:
exploiter un bureau d'architecture et d'urbanisme et effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 07.03.2013. Guinnard Gilbert n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Waser Daniel, administrateur, se nomme précisément Waser Daniel-Charles.
Autre adresse:
Case postale 31, 1544 Gletterens.
Numero di pubblicazione: 6412044, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Gilbert Guinnard SA, à Gletterens, CH-217-0230089-5, l'exploitation d'un garage et d'une station-service, etc. (FOSC du 13.07.2010, p. 8/5725132). Guinnard Gilbert, administrateur inscrit, est nommé président, et Waser Daniel, d'Engelberg, à Gletterens, est nommé administrateur, tous deux avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.