Informazioni su Cuisinox SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cuisinox SA
- Cuisinox SA da Cernier opera nel ramo «Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 01.11.2007.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 03.12.2019.
- Cuisinox SA è iscritta nel cantone NE con l’IDI CHE-113.902.438.
- Frigotech SA, MJH SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dario Reina,
Mario Freléchox,
Cédric Veuve,
David Stanislas Pierre Freléchox
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.11.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Val-de-Ruz
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.101.886-5
IDI/IVA
CHE-113.902.438
Ramo economico
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Étude, planification et installation de cuisines professionnelles; achat, vente, importation, location, réparation de machines destinées à l'hôtellerie et la restauration, ainsi que les équipements frigorifiques et de climatisation.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 03.12.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audit Transjurane SA | Delémont | 05.12.2011 | 02.12.2019 | |
Fiduciaire Jean-Claude Courtet SA | Delémont | 07.11.2007 | 04.12.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cuisinox SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004773985, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Cuisinox SA, à Val-de-Ruz, CHE-113.902.438 (FOSC du 09.01.2018, p. 0/3976921). "Audit Transjurane SA" (CH-670.3.002.594-8) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"FIDAG Jura SA" (CHE-105.190.411), à Delémont.
Numero di pubblicazione: 3976921, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Cuisinox SA, à Val-de-Ruz, CHE-113.902.438 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Freléchox Mario, maintenant originaire et domicilié à Val Terbi, membre et président du conseil d'administration, n'exerce plus la signature sociale. Freléchox David Stanislas Pierre, maintenant originaire de Val Terbi, membre du conseil d'administration, exerce désormais la signature sociale, collectivement à deux. Reina Dario, membre du conseil d'administration, jusqu'ici secrétaire, continue de signer collectivement à deux.
Numero di pubblicazione: 7016564, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Cuisinox SA, à Cernier, CH-645-4101886-5 (FOSC du 05.12.2011, p. 0/6444454).
Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient Val-de-Ruz et l'adresse devient:
Cernier, route de la Taille 5, 2053 Cernier.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.