Sede principale
Altre succursale (8)
Informazioni su CSD Ingénieurs SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CSD Ingénieurs SA
- CSD Ingénieurs SA ha sede a Sion, è attiva e opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza è composta di 0 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 20.06.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-430.494.554.
- Aziende con lo stesso indirizzo: ALPA urbanisme et aménagement du territoire Sàrl, Amsler & Gagliardi architectes Sàrl, Armurerie Les Dix SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.06.1992
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.9.003.074-8
IDI/IVA
CHE-430.494.554
CHE-116.296.580 IVA
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un bureau d'ingénieurs, de géologues et de spécialistes de l'environnement.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CSD ingénieurs conseils SA
- CSD Ingénieurs Conseils SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CSD Ingénieurs SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004656333, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
CSD Ingénieurs SA, à Sion, CHE-430.494.554, succursale suisse (No. FOSC 96 du 20.05.2019, Publ. 1004634084).
Siège principal à:
Lausanne.
Nouvelles dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rebstein, Vincent, de Pizy et Arbaz, à Arbaz, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004634084, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
CSD Ingénieurs SA, à Sion, CHE-430.494.554, succursale suisse (No. FOSC 13 du 21.01.2019, Publ. 1004546995).
Siège principal à:
Lausanne.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
CHE-101.465.738? [précédemment: Nouveau numéro d'identification du siège principal: (CH-550.0.086.999-3)].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fournier, Frédéric, de Nendaz, à Ayent, avec procuration collective à deux;
Renggli, Nicolas, de Escholzmatt-Marbach, à Savièse, avec procuration collective à deux;
Travelletti, Julien Eddy, de Ayent, à Sion, avec procuration collective à deux;
Boninsegni, Matteo, ressortissant italien, à Saint-Christophe (IT), avec procuration collective à deux limitée à la succursale.
Numero di pubblicazione: HR02-1004546995, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
CSD Ingénieurs SA, à Sion, CHE-430.494.554, succursale suisse (No. FOSC 131 du 10.07.2018, Publ. 4348847).
Siège principal à:
Lausanne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mage, Romain, de Genève, à Grimisuat, avec procuration collective à deux.