Informazioni su CS Liegenschaften AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CS Liegenschaften AG
- CS Liegenschaften AG è una Società anonima con sede a Urdorf. CS Liegenschaften AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.08.2011.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 12.09.2018. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-239.130.169.
- Oltre all’azienda CS Liegenschaften AG sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: CS-Reinigung GmbH, Malergeschäft D. Schöpf GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.08.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Urdorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.036.937-3
IDI/IVA
CHE-239.130.169
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung, die Verpachtung sowie den Verkauf von Immobilien und Grundstücken aller Art im In- und Ausland; ferner die Organisation, Planung, Durchführung von Um- und Neubauten sowie Renovationen, die Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten sowie weiteren Dienstleistungen im Bereiche der Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann auch als Mäklerin auftreten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Finanzierungen vornehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CS Liegenschaften AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004453622, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CS Liegenschaften AG, in Urdorf, CHE-239.130.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, Publ. 6304916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pereiro, Antar, von Ernen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Christian Viktor, von Ernen und Goms, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hochschorner Schmidt, Iris Maria, von Bergdietikon, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6304916, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CS Liegenschaften AG, in Urdorf, CH-020.3.036.937-3, Schützenstrasse 21, 8902 Urdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.08.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung, die Verpachtung sowie den Verkauf von Immobilien und Grundstücken aller Art im In- und Ausland;
ferner die Organisation, Planung, Durchführung von Um- und Neubauten sowie Renovationen, die Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten sowie weiteren Dienstleistungen im Bereiche der Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann auch als Mäklerin auftreten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Finanzierungen vornehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pereiro, Antar, von Ernen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.