Informazioni su CS Digital Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CS Digital Sàrl
- CS Digital Sàrl con sede a Gland è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi pubblicità». CS Digital Sàrl è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 01.06.2022.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 13.05.2024.
- CS Digital Sàrl è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-287.780.884.
- 8 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: BATI METALLIQUE Sàrl, CIS LA COTE CHRISTELLE GARELLO (nom d'usage Verdaud), E-ME Energies Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.06.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Gland
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.203.365-8
IDI/IVA
CHE-287.780.884
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a le but suivant: fourniture de services et de conseils en matière de marketing, de solutions digitales, de gestion et développement d'entreprise. La société peut en outre faire, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, mobilières et financières, en relation directe ou indirecte avec son but, sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme de participations. La société peut ouvrir des succursales en Suisse et à l'étranger, fonder ou acquérir toute entreprise poursuivant un but analogue ou complémentaire. La société peut accorder des prêts ou toutes garanties soit à ses associés, soit à des tiers.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CS Digital Sagl
- CS Digital GmbH
- CS Digital Ltd liab Co
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CS Digital Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006030621, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CS Digital Sàrl, à Gland, CHE-287.780.884 (FOSC du 24.11.2023, p. 0/1005893633). Statuts modifiés le 28.03.2024. Augmentation du capital social.
Nouveau capital social:
CHF 40'200, divisé en 402 parts sociales de CHF 100.
Nouvelle associée:
CELINVEST S.A. (B152385), à Luxembourg (Luxembourg), avec 201 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR02-1005893633, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CS Digital Sàrl, à Nyon, CHE-287.780.884 (FOSC du 24.07.2023, p. 0/1005802699). Statuts modifiés le 15.11.2023. Siège transféré à Gland.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Crétaux 4, 1196 Gland.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Numero di pubblicazione: HR02-1005802699, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CS Digital Sàrl, à Marchissy, CHE-287.780.884 (FOSC du 07.06.2022, p. 0/1005489647). Statuts modifiés le 26.06.2023 et le 06.07.2023. Siège transféré à Nyon.
Nouvelle adresse:
Rue du Vieux-Marché 10, 1260 Nyon. La clause statutaire relative à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption est abrogée. Schmidt Kim cède 151 de ses 201 parts de 100 à Celimene Pierre Jean René, de France, à Marchissy, nouvel associé-gérant président, avec signature individuelle, titulaire de 151 parts de CHF 100;
Schmidt Kim reste titulaire de 50 parts de CHF 100.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.