Informazioni su Cometus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cometus AG
- Cometus AG a Cham è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». Cometus AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 21.07.1966 e ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 06.08.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.917.430.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Michèle Kuster,
lic. iur. Peter A. Iten,
Pascale Schriber-Iten
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Michèle Kuster,
lic. iur. Peter A. Iten,
Pascale Schriber-Iten
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.07.1966
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cham
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.002.693-1
IDI/IVA
CHE-102.917.430
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an andern Gesellschaften, insbesondere an Industrie- und Handelsunternehmungen des In- und Auslandes, ferner Vermögensanlage und -verwaltung für eigene und fremde Rechnung sowie Ausübung von Treuhandfunktionen. Die Gesellschaft kann auch Grundeigentum im In- und Ausland erwerben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cometus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005266009, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Cometus AG, in Zug, CHE-102.917.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, S.0, Publ. 2223281).
Statutenänderung:
27.07.2021.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Duggelistrasse 14, 6330 Cham.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numero di pubblicazione: 2223281, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Cometus AG, in Zug, CHE-102.917.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 18, Publ. 5776964).
Domizil neu:
Weinbergstrasse 24, 6300 Zug.
Numero di pubblicazione: 5776964, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Cometus AG, in Zug, CH-170.3.002.693-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2004, S. 16, Publ. 2289206).
Statutenänderung:
26.01.2010.
Domizil neu:
c/o Paulette Iten-Hürlimann, Weinbergstrasse 24, 6300 Zug. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Iten, lic. oec. Martin, von Turtmann, in Düdingen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.