Informazioni su Clemens Keller Treuhand AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Clemens Keller Treuhand AG
- Clemens Keller Treuhand AG a Möhlin è una Società anonima nel ramo «Servizi fiduciari». Clemens Keller Treuhand AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 28.03.2017 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 27.10.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-305.516.399.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.03.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Möhlin
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.442.461-2
IDI/IVA
CHE-305.516.399
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führen eines Treuhand- und Steuerberatungsbüros; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Clemens Keller Treuhand AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005870950, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Clemens Keller Treuhand AG, in Möhlin, CHE-305.516.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3438641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Clemens, von Endingen, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Fabio, von Endingen, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3438641, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Clemens Keller Treuhand AG, in Möhlin, CHE-305.516.399, Schallengasse 28, 4313 Möhlin, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2017.
Zweck:
Führen eines Treuhand- und Steuerberatungsbüros;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Clemens Keller Treuhand, in Möhlin (CHE-109.421.236), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 13.03.2017 und Inventar per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 146'364.95 und Passiven von CHF 19'309.10, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 27'055.85 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 13.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Keller, Clemens, von Endingen, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Silvio, von Endingen, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.