Informazioni su claro Verein Thusis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu claro Verein Thusis
- claro Verein Thusis da Thusis opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.04.2022.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-113.902.384.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del comitato
Luca Maurizio,
Brigitta Mayr-Langenegger,
Andreas Suhner,
Gaby Finger-Girschweiler
i più recenti aventi diritto di firma
Brigitta Mayr-Langenegger,
Andreas Suhner,
Gaby Finger-Girschweiler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.11.2007
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Thusis
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.6.000.249-7
IDI/IVA
CHE-113.902.384
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Den fairen Handel mit ökologisch und sozial hergestellten Produkten aus der ganzen Welt zu fördern und über entwicklungspolitische Zusammenhänge zu informieren. Der Verein kann zur Erreichung seines Zwecks ein Verkaufsgeschäft führen und mit anderen Organisationen gleicher oder ähnlicher Zielsetzung im In- und Ausland zusammenarbeiten, solche gründen oder sich mit ihnen zusammenschliessen. Er kann Liegenschaften erwerben, halten, überbauen, belasten und veräussern. Mittel: Mitgliederbeiträge, Darlehen, Erlös aus dem Betrieb eines Verkaufsgeschäfts.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: claro Verein Thusis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005456560, Ufficio del registro di commercio Grigioni
claro Verein Thusis, in Thusis, CHE-113.902.384, Verein (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004552332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharner Ziegler, Ursina, von Domleschg, in Domleschg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nidecker-Wüthrich, Christine, von Rheinfelden, in Bonaduz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jehli, Gundi, von Versam, in Thusis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004552332, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
claro Verein Thusis, in Thusis, CHE-113.902.384, Verein (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, Publ. 5367616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gambon-Götz, Lilian Ruth, von Rodels, in Thusis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscharner Ziegler, Ursina, von Domleschg, in Domleschg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nidecker-Wüthrich, Christine, von Rheinfelden, in Bonaduz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5367616, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
claro Verein Thusis, in Thusis, CH-350.6.000.249-7, Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2007, S. 8, Publ. 4188964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Martin, von Ramsen und Volketswil, in Paspels, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm-Hunger, Gertrud, von St. Antönien, in Thusis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gambon-Götz, Lilian Ruth, von Rodels, in Thusis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayr-Langenegger, Brigitta, von Winkel, in Thusis, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nidecker-Wüthrich, Christine, von Basel und Rheinfelden, in Thusis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jehli, Gundi, von Versam, in Thusis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurizio, Luca, von Vicosoprano, in Tumegl/Tomils (Tomils), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.