Indirizzo
c/o Fondation du Pré Convert
Rue du Pré Convert 28
2854 Bassecourt
Informazioni su Claire-Fontaine Immobilier SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Claire-Fontaine Immobilier SA
- Claire-Fontaine Immobilier SA con sede a Bassecourt è attiva. Claire-Fontaine Immobilier SA è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 24.04.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-250.713.184.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Frédéric Charles Eugène Juillerat,
Olivier René Marcel Girard,
Françoise Yvelina Berthe Cattin-Cattin,
Melissa Metafuni,
Gérard Edouard Vital Ruch
i più recenti aventi diritto di firma
Olivier René Marcel Girard,
Françoise Yvelina Berthe Cattin-Cattin,
Gérard Edouard Vital Ruch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.03.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Haute-Sorne
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.008.777-9
IDI/IVA
CHE-250.713.184
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Mise à disposition, gratuite ou onéreuse, de biens immobiliers et mobiliers à la Fondation du Pré Convert afin que celle-ce puisse poursuivre son but et notamment l'exploitation d'établissements pour personnes âgées et dépendantes et toute construction, tout agrandissement ou rénovation desdits immeubles. A cet effet, la société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à la Fondation du Pré Convert.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA | Delémont | 24.04.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Delémont | 15.03.2021 | 23.04.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claire-Fontaine Immobilier SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005730994, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Claire-Fontaine Immobilier SA, à Haute-Sorne, CHE-250.713.184, société anonyme (No. FOSC 51 du 15.03.2021, Publ. 1005124451).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Allemann-Guerdat, Rose Marie Gabrielle, de Haute-Sorne, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
MAZARS SA (CHE-209.061.262), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Juillerat, Frédéric Charles Eugène, de Rebévelier, à Courfaivre (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA (CHE-114.528.992), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR01-1005124451, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Claire-Fontaine Immobilier SA, à Haute-Sorne, CHE-250.713.184, c/o Fondation du Pré Convert, Rue du Pré Convert 28, 2854 Bassecourt, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.03.2021.
But:
Mise à disposition, gratuite ou onéreuse, de biens immobiliers et mobiliers à la Fondation du Pré Convert afin que celle-ce puisse poursuivre son but et notamment l'exploitation d'établissements pour personnes âgées et dépendantes et toute construction, tout agrandissement ou rénovation desdits immeubles. A cet effet, la société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à la Fondation du Pré Convert.
Capital-actions:
CHF 250'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 250'000.00.
Actions:
250 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par courrier recommandé ou par courriel.
Restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) inscrite(s):
Cattin-Cattin, Françoise Yvelina Berthe, de Le Noirmont, à Bassecourt (Haute-Sorne), présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Girard, Olivier René Marcel, de Haute-Sorne, à Glovelier (Haute-Sorne), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Ruch, Gérard Edouard Vital, de Haute-Sorne, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Allemann-Guerdat, Rose Marie Gabrielle, de Haute-Sorne, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Metafuni, Melissa, de Saicourt, à Courgenay, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
MAZARS SA (CHE-209.061.262), à Delémont, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.