Informazioni su CLAD LIZENZ AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CLAD LIZENZ AG
- CLAD LIZENZ AG a Eschlikon TG è una Società anonima nel ramo «Consulenza legale». CLAD LIZENZ AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda CLAD LIZENZ AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.05.1980.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.07.2008, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- CLAD LIZENZ AG è iscritta nel cantone TG con l’IDI CHE-100.805.211.
- 4 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: ALINOX IMMOBILIEN AG, Meta Food AG, Rieber-Alinox AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.05.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Eschlikon
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.007.020-7
IDI/IVA
CHE-100.805.211
Ramo economico
Consulenza legale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HEFA-TREUHAND AG in Liquidation | Bichelsee-Balterswil | <2004 | 13.07.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Clad Lizenz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CLAD LIZENZ AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4572296, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Clad Lizenz AG, in Eschlikon, CH-440.3.007.020-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.1995, S. 138).
Statutenänderung:
27.06.2008.
Firma neu:
CLAD LIZENZ AG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefa-Treuhand AG, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Clad Lizenz AG, bisher in Bottighofen, Erwerb und Verwertung von Patenten usw. (SHAB Nr.80 vom 26.4.1994, S.2265). Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9.12.1994 und der Verwaltungsratssitzung vom 9.12.1994 wurde der Sitz nach Eschlikon verlegt.
jetziger Zweck:
Erwerb und Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 oder mehreren Mitgliedern. Das Aktienkapital wurde von Fr.50000, bisher zu 40% liberiert, durch Einzahlung von Fr.5000 auf 50% liberiert. Gleichzeitig wurde das Aktienkapital auf Fr.100000 erhöht, durch Ausgabe von 100 Namenaktien zu Fr.500, welche zu 50% liberiert sind. Das Aktienkapital ist nun eingeteilt in 200 Namenaktien (vinkuliert) zu Fr.500, zu 50% liberiert. Die Statuten wurden entsprechend geändert. Weitere Änderungen sind nicht publikationspflichtig. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief. Hörnlistrasse 18, 8360 Eschlikon.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Clad Lizenz AG, in Bottighofen , Erwerb und Verwertung von Patenten und Lizenzen (SHAB Nr.50 vom 13.3.1991, S.1065).
Hermann Spring, Präsident:
Susanne Spring, Mitglied, deren Unterschriften erloschen sind, und Noman Hofstetter, Mitglied, sind aus dem Verwaltungsrat ausgetreten. Neu wurde Agnes Spring, von Wimmis, in Eschlikon, als Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift, in den Verwaltungsrat gewählt. Markus Spring, bisher Vizepräsident nun Präsident und Delegierter, er führt neu Einzelunterschrift, seine Kollektivunterschrift zu zweien ist erloschen.
Revisionsstelle:
Hefa- Treuhand AG, in Balterswil.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.