Indirizzo
Chemin Ile d'Epines, Z.I.
1890 St-Maurice
Informazioni su Chemitube SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Chemitube SA
- Chemitube SA con sede a St-Maurice è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». Chemitube SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Chemitube SA fondata il 01.07.1994 è composta da 4 persone.
- Il 10.05.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VS è il seguente: CHE-107.623.941.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Luca Probst,
Sébastien Alexandre Duc,
Philippe Noth,
Joseph Coutaz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.07.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Maurice
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.002.173-9
IDI/IVA
CHE-107.623.941
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le tubage de cheminées, le montage et la pose de cheminées intérieures et extérieures, ainsi que toutes opérations mobilières, financières et immobilières convergentes. La société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, accorder des prêts à des tiers, prendre des participations et fonder ou financer des entreprises en Suisse et à l'étranger ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir des immeubles en Suisse et à l'étranger, les grever, les vendre et les administrer.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Zufferey Panigas fiduciaire SA | Sion | 06.07.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
DS Fiduciaire, Duc et Fils SA | Sierre | 23.03.2017 | 05.07.2023 | |
Duc, Sarrasin & Cie SA | Martigny | <2004 | 22.03.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Chemitubes Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chemitube SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006029532, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Chemitube SA, à Saint-Maurice, CHE-107.623.941, société anonyme (No. FOSC 71 du 12.04.2024, Publ. 1006008144).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Siegenthaler, Pierre Fred, de Trub, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1006008144, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Chemitube SA, à Saint-Maurice, CHE-107.623.941, société anonyme (No. FOSC 129 du 06.07.2023, Publ. 1005789213).
Modification des statuts:
07.03.2024.
Nouveau but:
La société a pour but le tubage de cheminées, le montage et la pose de cheminées intérieures et extérieures, ainsi que toutes opérations mobilières, financières et immobilières convergentes. La société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, accorder des prêts à des tiers, prendre des participations et fonder ou financer des entreprises en Suisse et à l'étranger ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir des immeubles en Suisse et à l'étranger, les grever, les vendre et les administrer.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par publication dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par lettre ou courriel pour les autres communications.
Inscription ou modification de personne(s):
Coutaz, Joseph, de Saint-Maurice, à Samui Surat Thani (TH), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Probst, Luca, de Langnau im Emmental, à Samui Surat Thani (TH), administrateur, avec signature collective à deux;
Noth, Philippe, de Plaffeien, à Port-Valais, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: à Mont-Noble].
Numero di pubblicazione: HR02-1005789213, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Chemitube SA, à Saint-Maurice, CHE-107.623.941, société anonyme (No. FOSC 65 du 02.04.2020, Publ. 1004865003).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Amiet, Michel, de Vully-les-Lacs, à Vétroz, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
DS Fiduciaire, Duc et Fils SA (CHE-407.512.941), à Sierre, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Coutaz, Joseph, de Saint-Maurice, à Samui Surat Thani (TH), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Saint-Maurice, président, avec signature collective à deux];
Siegenthaler, Pierre Fred, de Trub, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Duc, Sébastien Alexandre, de Crans-Montana, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux;
Zufferey Panigas fiduciaire SA (CHE-108.525.554), à Sion, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.