Informazioni su Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG
- Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG con sede a Zürich è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 12.06.2007.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.11.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-110.289.653.
- Büro Albatros GmbH, Schuster AG, Zweigniederlassung Zürich sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alexandra Gamper,
Olga Sartisohn-Altermatt,
Dalila Chebbi,
Karin Bucher
i più recenti aventi diritto di firma
Alexandra Gamper,
Olga Sartisohn-Altermatt,
Dalila Chebbi,
Karin Bucher
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.035.672-2
IDI/IVA
CHE-110.289.653
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Eugster Treuhand AG | Dübendorf | 30.11.2018 | 05.10.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Chebbi / Thomet Architektinnen GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005613655, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG, in Zürich, CHE-110.289.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005305768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomet, Claudia, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartisohn-Altermatt, Olga, von Nunningen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gamper, Alexandra, von Wängi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005305768, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG, in Zürich, CHE-110.289.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509329). Gemäss Erklärung vom 21.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster Treuhand AG (CHE-107.161.395), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004509329, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG, in Zürich, CHE-110.289.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6801482). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster Treuhand AG (CHE-107.161.395), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.