Informazioni su Château de Châtagneréaz SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Château de Châtagneréaz SA
- Château de Châtagneréaz SA è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di bevande (con alcool)». La sede si trova a Rolle.
- L’azienda è stata costituita nel 05.08.2022 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 17.09.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-362.124.049.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.08.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Essertines-sur-Rolle
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.205.716-9
IDI/IVA
CHE-362.124.049
CHE-219.630.115 IVA
Ramo economico
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour buts la production et la commercialisation de vins suisses et étrangers, alcools et autres produits. La société peut acquérir des immeubles ou des participations dans des sociétés immobilières en Suisse (sous réserve des opérations prohibées par la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, LFAIE) ou à l'étranger. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ce but et s'y intéresser directement et indirectement. La société peut créer des succursales, en Suisse et à l'étranger.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Château de Châtagneréaz SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131707, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Château de Châtagneréaz SA, à Essertines-sur-Rolle, CHE-362.124.049 (FOSC du 10.08.2022, p. 0/1005538725). Gumy Olivier n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR01-1005538725, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Château de Châtagneréaz SA, à Essertines-sur-Rolle, Chemin de Chatagneréaz 4, 1180 Rolle, CHE-362.124.049. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
26.07.2022.
Autre adresse:
Place de la Gare 7, c/o Schenk Suisse S.A., 1180 Rolle.
But:
la société a pour buts la production et la commercialisation de vins suisses et étrangers, alcools et autres produits. La société peut acquérir des immeubles ou des participations dans des sociétés immobilières en Suisse (sous réserve des opérations prohibées par la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, LFAIE) ou à l'étranger. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ce but et s'y intéresser directement et indirectement. La société peut créer des succursales, en Suisse et à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par avis écrit (lettre ou e-mail).
Administration:
Fuchs André, de Schwarzenberg, à Hautemorges, président, avec signature collective à deux, De Simone Jacques, de et à Lausanne, avec signature collective à deux, et Gumy Olivier, de Avry, à Marly, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Lecoultre Rémy, de Le Chenit, à Lutry. Selon déclaration du 26.07.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.