Informazioni su cerjo Switzerland SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu cerjo Switzerland SA
- cerjo Switzerland SA con sede a Delémont è una Società anonima nel ramo «Commercio di beni di consumo». cerjo Switzerland SA è attiva.
- cerjo Switzerland SA ha 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 28.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda cerjo Switzerland SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-107.184.321.
- Attualmente l'azienda cerjo Switzerland SA ha registrato 8 marchi o applicazioni per marchi all'IPI.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Philippe André Francis Membrez,
Etienne Membrez,
Didier Gérard Etienne Membrez
i più recenti aventi diritto di firma
Christine Suzanne Hélène Membrez,
Matthias Hofmann,
Philippe André Francis Membrez,
Etienne Membrez,
Didier Gérard Etienne Membrez
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.07.1950
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Delémont
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.000.102-4
IDI/IVA
CHE-107.184.321
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'achat, la vente en gros, l'importation et l'exportation d'articles de toilette, parfumerie, cosmétique, lunettes de soleil et d'autres marchandises de tout genre. La société peut acheter, gérer et vendre des immeubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran SA, succursale de Fribourg | Fribourg | 13.06.2002 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Cerjo SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
30.05.2017 | attivo | 52538/2017 | |
CERJO | 19.04.2013 | attivo | 64348/2012 |
Ultimi comunicati FUSC: cerjo Switzerland SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006070763, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
cerjo Switzerland SA, à Delémont, CHE-107.184.321, société anonyme (No. FOSC 214 du 03.11.2022, Publ. 1005597087).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dominé, Sandrine Corinne Marthe, de Val Terbi, à Courroux, avec signature collective à deux avec un membre;
Schluep, Jörg Urs, de Lüsslingen-Nennigkofen, à Wangen b. Olten (Wangen bei Olten), avec signature collective à deux avec un membre;
Theubet, Eva Marita, de Fahy, à Coeuve, avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Membrez, Christine Suzanne Hélène, de Courtételle, à Bassecourt (Haute-Sorne), avec signature collective à deux avec un membre.
Numero di pubblicazione: HR02-1005597087, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
cerjo Switzerland SA, à Delémont, CHE-107.184.321, société anonyme (No. FOSC 188 du 28.09.2022, Publ. 1005571309).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Froidevaux, Marie-Eve, de Le Noirmont, à Courgenay, avec procuration collective à deux avec un membre.
Numero di pubblicazione: HR02-1005571309, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
cerjo Switzerland SA, à Delémont, CHE-107.184.321, société anonyme (No. FOSC 178 du 14.09.2021, Publ. 1005291281).
Inscription ou modification de personne(s):
Dominé, Sandrine Corinne Marthe, de Val Terbi, à Courroux, avec signature collective à deux avec un membre;
Theubet, Eva Marita, de Fahy, à Coeuve, avec signature collective à deux avec un membre.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.