Informazioni su Cave Hispanica Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cave Hispanica Sàrl
- Cave Hispanica Sàrl opera nel settore «Commercio di prodotti alimentari» ed è attualmente attiva. La sede è a Lausanne.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.07.2001.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 02.07.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-109.103.517.
Dirigenza (3)
Amministrazione
Javier Pacin Souto,
Sebastian Rojo Suarez,
Oscar Iglesias Rodriguez
i più recenti aventi diritto di firma
Javier Pacin Souto,
Sebastian Rojo Suarez,
Oscar Iglesias Rodriguez
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.025.564-1
IDI/IVA
CHE-109.103.517
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
commerce de bières, vins, eaux minérales et boissons diverses, exploitation d'établissements publics (cercles, cafés-restaurants, bars, etc.).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cave Hispanica Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004665504, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Cave Hispanica Sàrl, à Lausanne, CHE-109.103.517 (FOSC du 08.05.2018, p. 0/4218193).
Nouvelle adresse:
Rue de la Tour 35, 1004 Lausanne. L'associé-gérant Rodriguez Iglesias Oscar, lequel est nommé président et signe désormais collectivement à deux, cède 272 de ses 400 parts de CHF 100, par 136 à Pacin Souto Javier, et par 136 à Rojo Suarez Sebastian, tous deux d'Espagne à Lausanne, nouveaux associés-gérants avec signature collective à deux. Rodriguez Iglesias Oscar reste titulaire de 128 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 4218193, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Cave Hispanica Sàrl, à Lausanne, CHE-109.103.517 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Iglesias Barandela José, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à l'associé Rodriguez Iglesias Oscar, maintenant à Cheseaux-sur-Lausanne, désormais titulaire de 400 parts de CHF 100, lequel n'est plus président, reste seul gérant et continue à signer individuellement.
Numero di pubblicazione: 5162396, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Cave Hispanica Sàrl, à Lausanne, CH-550-1025564-1, commerce de bières, vins, eaux minérales et boissons diverses (FOSC du 11.07.2001, p. 5301/27478). Statuts modifiés le 29 juin 2009. Le capital social de CHF 40'000 est désormais divisé en 400 parts sociales de CHF 100.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Les associés-gérants Rodriguez Iglesias Oscar, élu président des gérants, et Iglesias Barandela José, maintenant à Orense (Espagne), ont désormais chacun 200 parts de CHF 100. Selon déclaration des gérants du 29 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.