Informazioni su Casa Paganini Rè
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Casa Paganini Rè
- Casa Paganini Rè da Bellinzona opera nel ramo «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 01.01.1919.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.01.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TI è il seguente: CHE-106.872.648.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Giorgio Giuseppe Battaglioni,
Loris Joppini,
Giacomo Jurietti,
Carlo Scorti
i più recenti aventi diritto di firma
Leonardo Cesare Bernasconi,
Giorgio Giuseppe Battaglioni,
Loris Joppini,
Giacomo Jurietti,
Carlo Scorti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1919
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bellinzona
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-500.7.001.768-7
IDI/IVA
CHE-106.872.648
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo
La Fondazione ha come scopo l'accoglienza e la cura delle persone anziane residenti nel Cantone Ticino senza distinzione di nazionalità e discriminazione di alcun tipo. Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione può far capo anche a strutture esterne con la facoltà di gestire centri diurni e servizi di assistenza e cura al domicilio delle persone. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio di Fondazione avrà cura di mantenere lo spirito cristiano di accoglienza e cura.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Multirevisioni SA | Muralto | 07.03.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SCA Studio commercialisti associati SA in liquidazione | Lugano | 06.12.2007 | 06.03.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pio Ricovero Paganini Rè per gli invalidi
- Pio Ricovero Paganini-Ré per gli invalidi
- Pio Ricovero Paganini-Rè per gli invalidi
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Casa Paganini Rè
Numero di pubblicazione: HR02-1005934405, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Casa Paganini Rè, in Bellinzona, CHE-106.872.648, fondazione (Nr. FUSC 241 del 12.12.2023, Pubbl. 1005908114).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Franscini, Paola, da Bodio, in Giornico, amministratrice, con procura individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Joppini, Loris, da Verzasca, in Pontresina, presidente, con firma collettiva a due [finora: da Frasco, in Silvaplana-Surlej (Silvaplana)];
Bernasconi, Leonardo Cesare, da Mendrisio, in Origlio, direttore, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR02-1005908114, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 15'560 del 30.11.2023, pubblicata nel FUSC no. 236 del 05.12.2023. Pio Ricovero Paganini Rè per gli invalidi, in Bellinzona, CHE-106.872.648, fondazione (Nr. FUSC 236 del 05.12.2023, Pubbl. 1005901562).
Nuovo nome:
Casa Paganini Rè.
Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Pio Ricovero Paganini Rè per gli invalidi, in B e l l i n z o n a, soccorso ed assistenza di vecchi bisognosi, fondazione (FUSC no. 22 del 27.1.1976, pagina 279) .
Atto di costituzione modificato:
9.3.1999. Atto di fondazione modificato il 09.03.1999, su punti non soggetti a pubblicazione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gervasoni, Mario, da Melano, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due;
Guidicelli, Gianfranco, da Ponto Valentino, in Giubiasco, membro, con firma collettiva a due Franscini, Paola, da Bodio, in Giornico, amministratrice, con procura individuale.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.