Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Carico AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.03.1999
Cancellazione dal registro delle imprese
13.01.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arbon
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.012.524-7
IDI/IVA
CHE-105.086.185
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unternehmensberatung im technologischen wie betriebswirtschaftlichen Bereich, Ausübung von Verwaltungsratsmandaten sowie Hilfestellungen für Geschäftsleitungsmitglieder; Handel mit, Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke, Rechte und Patente erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die in ihren Geschäftsbereich fallen, und sie kann alle Massnahmen treffen, die indirekt oder direkt geeignet sind, die Ereichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
awit wirtschaftsprüfer AG | Arbon | <2004 | 28.10.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Carico AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Carico AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3282489, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Carico AG in Liquidation, in Arbon, CHE-105.086.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2388161). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2388161, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Carico AG, in Arbon, CHE-105.086.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, Publ. 6382020).
Firma neu:
Carico AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.09.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consoni, Christian, von Horn, in Gipf-Oberfrick, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Kissling-Consoni, Andrea, von Horn und Wolfwil, in Zuzwil SG, Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6382020, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Carico AG, in Horn, CH-440.3.012.524-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2010, S. 13, Publ. 5873698).
Statutenänderung:
29.09.2011.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Landquartstrasse 3, 9320 Arbon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consoni, Reto, von Horn, in Horn, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling-Consoni, Andrea, von Horn und Wolfwil, in Zuzwil SG, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].