Informazioni su Carenova GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Carenova GmbH
- Carenova GmbH ha sede a Eschlikon TG ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Pharmacie».
- L’azienda è stata costituita nel 08.03.2021 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 04.08.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TG è il seguente: CHE-301.019.222.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Carenova GmbH: Amsaleni GmbH, Careformance GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.03.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Eschlikon
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.036.689-7
IDI/IVA
CHE-301.019.222
Ramo economico
Pharmacie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt (a) den Betrieb einer öffentlichen Apotheke, (b) den Versandhandel von Medikamenten. Die Gesellschaft ist zu allen Massnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Unternehmen und Beteiligungen erwerben und verwalten. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Carenova GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005535084, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Carenova GmbH, in Eschlikon, CHE-301.019.222, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
John, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen am Hochrhein (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005492857, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Carenova GmbH, in Eschlikon, CHE-301.019.222, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005319394).
Statutenänderung:
30.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
John, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen am Hochrhein (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005319394, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Carenova GmbH, in Eschlikon, CHE-301.019.222, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121559).
Statutenänderung:
04.10.2021.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmer, Matthias, von Glarus Süd und Nürensdorf, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Elmer, Arlette, von Ersigen und Glarus Süd, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Haefeli, Nadin, von Mümliswil-Ramiswil, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.