Indirizzo
Route de Sullens 2 B
1029 Villars-Ste-Croix
Succursale (1)
Informazioni su Canplast SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Canplast SA
- Canplast SA da Villars-Ste-Croix opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attiva.
- C'é 8 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.09.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Canplast SA è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-106.016.827.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Stephan Sollberger,
Xavier Philippe Paternot,
Marco Bosso,
Edwin Kuhn,
Luca Olimpico
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.01.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bussigny
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.137.240-0
IDI/IVA
CHE-106.016.827
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication, transformation, importation, exportation, achat et vente, en Suisse et à l'étranger, de canalisations en matière plastique, des produits finis ou semi-finis en matière plastique, ainsi que tous autres produits s'y apparentant; exploitation de tous brevets; accorder des prêts à ses actionnaires.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | 20.02.2003 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Canplast S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Canplast SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006125204, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Canplast SA, à Villars-Sainte-Croix, CHE-106.016.827 (FOSC du 15.03.2023, p. 0/1005701322). Paternot Xavier n'est plus président. Sollberger Stephan, de Wynigen, à Bellikon, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005701322, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Canplast SA, à Villars-Sainte-Croix, CHE-106.016.827 (FOSC du 03.06.2022, p. 0/1005488409). Le siège de la succursale est maintenant à Mezzovico-Vira (CHE-377.262.602). Howald Patrice est désormais à Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR02-1005488409, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Canplast SA, à Villars-Sainte-Croix, CHE-106.016.827 (FOSC du 29.04.2021, p. 0/1005164280). Kopitopoulos Sarantis n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.