Succursale (1)
Informazioni su Candinas SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Candinas SA
- Candinas SA a Untervaz è una Società anonima nel ramo «Coltivazione di bosco». Candinas SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 28.08.1989.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 16.02.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GR è il seguente: CHE-106.495.563.
- 7 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Carbo Holding AG, CarboRefine AG, CAVRIDA AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dumeni Candinas,
Meinrad Alois Candinas,
Rafaela Hägler-Candinas,
David Candinas
i più recenti aventi diritto di firma
Dumeni Candinas,
Meinrad Alois Candinas,
Rafaela Hägler-Candinas,
David Candinas
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.08.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Untervaz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.000.835-7
IDI/IVA
CHE-106.495.563
Ramo economico
Coltivazione di bosco
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Logistikdienstleistungen im Bereich Forstwesen, insbesondere Holzernte, Waldbewirtschaftung, Gewinnung von Biomasse, Holztransport und Holzvermarktung. Die Gesellschaft erbringt weiter Dienstleistungen im Bereich Schutz vor Naturgefahren und Montagen sowie Transporte und Handel mit Waren aller Art und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ADDISSA AG | Ilanz/Glion | 13.05.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Confidar Treuhand AG | Ilanz/Glion | <2004 | 12.05.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Candinas SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005680366, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Candinas SA, in Untervaz, CHE-106.495.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candinas, Robert, von Sumvitg, in Ilanz (Ilanz/Glion), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candinas, Dumeni, von Sumvitg, in Flims, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Candinas, Meinrad, von Sumvitg, in Flims, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hägler-Candinas, Rafaela, von Sumvitg, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005438853, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Candinas SA, in Untervaz, CHE-106.495.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283955).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candinas, Dumeni, von Sumvitg, in Flims, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005283955, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Candinas SA, in Untervaz, CHE-106.495.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869402).
Statutenänderung:
30.08.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Logistikdienstleistungen im Bereich Forstwesen, insbesondere Holzernte, Waldbewirtschaftung, Gewinnung von Biomasse, Holztransport und Holzvermarktung. Die Gesellschaft erbringt weiter Dienstleistungen im Bereich Schutz vor Naturgefahren und Montagen sowie Transporte und Handel mit Waren aller Art und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.