Indirizzo
c/o Parker Hannifin EMEA Sàrl
La Tuilière 6
1163 Etoy
Informazioni su Caisse de pension Parker Hannifin Suisse
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Caisse de pension Parker Hannifin Suisse
- Caisse de pension Parker Hannifin Suisse opera nel settore «Esercizio di una casse pensioni» ed è attualmente attiva. La sede è a Etoy.
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 09.01.1954.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 10.06.2022.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.793.703.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Parker Hannifin EMEA Sàrl, Parker Hannifin Switzerland Sàrl.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Izabela Husic,
Aurélie Marie Hélène Gnecchi,
Chris Decrauzat,
Valérie Claudine Christiane Schiermeyer
i più recenti aventi diritto di firma
Izabela Husic,
Aurélie Marie Hélène Gnecchi,
Chris Decrauzat,
Valérie Claudine Christiane Schiermeyer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.1954
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Etoy
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.154.953-5
IDI/IVA
CHE-109.793.703
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La caisse a pour but de prémunir le personnel des entreprises "Parker Hannifin EMEA Sàrl" et "Parker Hannifin Switzerland Sàrl", les bénéficiaires de rente de "Parker Hannifin Manufacturing Switzerland SA" et leurs survivants contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l'invalidité et du décès dans le cadre du régime LPP obligatoire et de la prévoyance plus étendue. Elle peut verser des allocations dans des situations de nécessité telles que maladie, accident ou décès (pour but complet cf. acte de fondation).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 29.11.2006 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 29.05.2006 | 28.11.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Caisse de pension du Groupe Parker Suisse
- Caisse de pension du Personnel de Honeywell Lucifer SA
- Caisse de pension du personnel de Parker Lucifer SA
- Caisse de Pension du Personnel de Honeywell Lucifer SA.
- Caisse de pension du personnel employé de Honeywell Lucifer SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Caisse de pension Parker Hannifin Suisse
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005492950, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Caisse de pension Parker Hannifin Suisse, à Etoy, CHE-109.793.703 (FOSC du 25.06.2020, p. 0/1004920576). Demiaux François Frédéric Jean-René n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Husic Izabela, de Vernier, à Penthalaz, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004920576, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Caisse de pension Parker Hannifin Suisse, précédemment à Carouge (GE), CHE-109.793.703 (FOSC du 12.11.2018, p. 0/1004495985). Siège transféré à Etoy.
Nouvelle adresse:
La Tuilière 6, c/o Parker Hannifin EMEA Sàrl, 1163 Etoy. L'autre adresse, la Tuilière 6, c/o Parker Hannifin EMEA Sàrl, 1163 Etoy, est radiée. Acte de fondation modifié le 8 novembre 2019.
Nouveau but:
la caisse a pour but de prémunir le personnel des entreprises "Parker Hannifin EMEA Sàrl" et "Parker Hannifin Switzerland Sàrl", les bénéficiaires de rente de "Parker Hannifin Manufacturing Switzerland SA" et leurs survivants contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l'invalidité et du décès dans le cadre du régime LPP obligatoire et de la prévoyance plus étendue. Elle peut verser des allocations dans des situations de nécessité telles que maladie, accident ou décès (pour but complet cf. acte de fondation).
Nouvelle autorité de surveillance:
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale. Le membre du conseil de fondation Decrauzat Chris est désormais de Plateau de Diesse. Le no d'identification des entreprises de l'organe de révision Ernst & Young SA est (CHE-186.791.979).
Numero di pubblicazione: HR02-1004920746, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Caisse de pension Parker Hannifin Suisse, à Carouge (GE), CHE-109.793.703 (FOSC du 04.05.2020, p. 0/1004882678). Par suite du transfert de son siège à Etoy, la fondation est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.