Informazioni su Café Bar le Sept à Huit Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Café Bar le Sept à Huit Sàrl
- Café Bar le Sept à Huit Sàrl da Sion opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 07.03.2016.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 04.06.2020.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-401.089.223.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Café Bar le Sept à Huit Sàrl: .65 Immobilier Sàrl, ABR Locations SA, ACTIV ALHOR SRL, à Bucarest, succursale de Sion.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.03.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.016.981-7
IDI/IVA
CHE-401.089.223
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le commerce et la dégustation de produits du terroir et l'exploitation d'établissements publics (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Café Bar le Sept à Huit Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004903109, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Café Bar le Sept à Huit Sàrl, à Sion, CHE-401.089.223, société à responsabilité limitée (No. FOSC 233 du 30.11.2016, p.0, Publ. 3193789).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fumeaux, Olivier, de Conthey, à Nendaz, gérant et président, avec signature collective à deux, ;
Fumeaux, Yvan Marc, de Conthey, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
OFumeaux Holding Sàrl (CHE-207.593.938), à Sion, associée, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Giotta, Géraldine, de Tentlingen, à Martigny, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3193789, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Café Bar le Sept à Huit Sàrl, à Sion, CHE-401.089.223, société à responsabilité limitée (No. FOSC 49 du 10.03.2016, Publ. 2716317).
Inscription ou modification de personne(s):
Fumeaux, Olivier, de Conthey, à Nendaz, gérant et président, avec signature collective à deux [précédemment: à Aproz (Nendaz), associé, gérant et président avec signature collective à deux et avec 100 parts sociales de CHF 100.00];
Fumeaux, Yvan Marc, de Conthey, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: de Vétroz];
OFumeaux Holding Sàrl (CHE-207.593.938), à Sion, associée, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2716317, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Café Bar le Sept à Huit Sàrl, à Sion, CHE-401.089.223, Rue de la Drague 18, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.03.2016.
But:
Le commerce et la dégustation de produits du terroir et l'exploitation d'établissements publics (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Fumeaux, Olivier, de Conthey, à Aproz (Nendaz), associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Fumeaux, Yvan Marc, de Vétroz, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 03.03.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.