Indirizzo
Route du Creugenat 112f
2905 Courtedoux
Informazioni su Cadranor SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cadranor SA
- Cadranor SA è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo». La sede si trova a Courtedoux.
- Cadranor SA ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 17.11.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.006.780.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.07.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Courtedoux
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-677.3.000.174-3
IDI/IVA
CHE-108.006.780
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La fabrication, l'achat et la vente de cadrans et de tous produits se rattachant à la boîte de montre. Elle peut se charger de toutes les opérations et toutes les fonctions de nature à développer son but ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet. La société peut participer ou fusionner avec d'autres entreprises poursuivant un but semblable ou analogue et acquérir de telles entreprises en suisse et à l'étranger. Elle peut acheter et vendre des immeubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Strasser AG Seeland | Biel/Bienne | 20.03.2018 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Strasser AG | Biel/Bienne | 23.07.2007 | 19.03.2018 | |
Revistag Treuhand AG | Biel/Bienne | 06.07.2004 | 22.07.2007 | |
Fiduciaire Simon Kohler S.A. | Courgenay | <2004 | 05.07.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Léchenne S.A.
- Raymond Léchenne SA
- Léchenne Raymond SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cadranor SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005607318, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Cadranor SA, à Courtedoux, CHE-108.006.780, société anonyme (No. FOSC 53 du 17.03.2020, Publ. 1004854907).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mahadumrongkul, Thamrong, de Thaïlande, à Bangkok (Thaïlande), membre, avec signature collective à deux;
Techawatanawana, Naruepon, de Thaïlande, à Bangkok (Thaïlande), membre, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004854907, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Cadranor SA, à Courtedoux, CHE-108.006.780, société anonyme (No. FOSC 216 du 07.11.2019, Publ. 1004754958).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biedermann, Filomena, de Jens, à La Neuveville, avec procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004754958, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Cadranor SA, à Courtedoux, CHE-108.006.780, société anonyme (No. FOSC 55 du 20.03.2018, Publ. 4123811).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Broglie, Daniel, de Wegenstetten, à Cornol, membre, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Granito, Elio, de Bolligen, à Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), président du conseil d'administration, directeur général, avec signature individuelle [précédemment: président, directeur général, avec signature collective à deux];
Granito, Romeo Bruno, ressortissant italien, à Biel/Bienne, membre et secrétaire du conseil d'administration, directeur, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.