Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Langjurthenstrasse 8
8700 Küsnacht ZH
Informazioni su Bürke Immobilien AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.06.1916
Cancellazione dal registro delle imprese
12.11.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Küsnacht (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.904.450-3
IDI/IVA
CHE-103.314.464
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und Verwaltung von Immobilien, Erwerb und Verwaltung von anderen Vermögenswerten, Eingehen von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und Durchführung von Finanzgeschäften; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Intercontrol AG | Zürich | 11.06.2009 | 11.11.2015 | |
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 10.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bürke Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bürke Immobilien AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2477201, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bürke Immobilien AG in Liquidation, in Küsnacht ZH, CHE-103.314.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, Publ. 1053595). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1053595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bürke Immobilien AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.904.450-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7031602).
Firma neu:
Bürke Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tüscher, Dr. Hans-Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindecker, Jürg Dominik, von Dörflingen, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Andreas Felix, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossier, Pierre Nicolas, von Villarzel, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7031602, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bürke Immobilien AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.904.450-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6936688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Gassmann, Dr. Jürg H., von Zürich, Hedingen und Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.