Informazioni su Bürgi Schreinerei GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bürgi Schreinerei GmbH
- Bürgi Schreinerei GmbH ha sede a Ermensee ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di mobili».
- La dirigenza dell’azienda Bürgi Schreinerei GmbH fondata il 20.01.2012 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.04.2014. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-328.495.130.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.01.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ermensee
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.794.034-8
IDI/IVA
CHE-328.495.130
Ramo economico
Fabbricazione di mobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Schreinereibetriebes; Herstellung, Montage und Vertrieb von Schreiner- und Holzbauarbeiten jeglicher Art sowie Handel mit Produkten und Erzeugnissen der Schreinereibranche; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bürgi Schreinerei GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1467111, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bürgi Schreinerei GmbH, in Ermensee, CHE-328.495.130, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410585).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi-Stocker, Eveline, von Zeihen, in Hitzkirch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1410585, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bürgi Schreinerei GmbH, in Ermensee, CHE-328.495.130, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2012, Publ. 6519432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Peter Karl, von Ermensee, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Arnold Karl, von Zeihen, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bürgi-Stocker, Eveline, von Zeihen, in Hitzkirch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6519432, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bürgi Schreinerei GmbH, in Ermensee, CH-100.4.794.034-8, Luzernerstrasse 24, 6294 Ermensee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.01.2012.
Zweck:
Führung eines Schreinereibetriebes;
Herstellung, Montage und Vertrieb von Schreiner- und Holzbauarbeiten jeglicher Art sowie Handel mit Produkten und Erzeugnissen der Schreinereibranche;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ineichen, Peter Karl, von Ermensee, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bürgi, Arnold Karl, von Zeihen, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.